IRANZO BURILLO JESUS
Informe ejecutivo de IRANZO BURILLO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IRANZO BURILLO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEI PRAT SANTBOI SL | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
SERVEI PRAT SANTBOI SL | Administrador | 11/01/2022 | |
INRES MALAGA SL | Administrador Unico | 17/01/2019 | |
INRES MALAGA SL | Liquidador | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
VINCULACIONES DE IRANZO BURILLO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRANZO BURILLO JESUS
Empresa: SERVEI PRAT SANTBOI SL
Liquidador
- Iranzo Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29167 , F 179, S 8, H B 151453, I/A 3 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: SERVEI PRAT SANTBOI SL
Administrador
- Iranzo Burillo Jesus
Liquidador
- Iranzo Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29167 , F 179, S 8, H B 151453, I/A 3 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: INRES MALAGA SL
Liquidador
- Iranzo Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927, L 1840, F 103, S 8, H MA 52787, I/A 3 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Empresa: INRES MALAGA SL
Administrador Unico
- Iranzo Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927, L 1840, F 103, S 8, H MA 52787, I/A 3 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Información de IRANZO BURILLO JESUS
Mostramos los datos de IRANZO BURILLO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRANZO BURILLO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos