IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS
Informe ejecutivo de IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASOCIACION DE RECURSOS AGRARIOS Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO ARADA SL | Consejero | 22/01/2010 | 04/07/2016 |
VINCULACIONES DE IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 154, S 8, H M 160263, I/A 12 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 154, S 8, H M 160263, I/A 11 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Consejero
- Iranzo Alquezar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 153, S 8, H M 160263, I/A 10 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Consejero
- Iranzo Alquezar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 153, S 8, H M 160263, I/A 9 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Información de IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS
Mostramos los datos de IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRANZO ALQUEZAR JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos