IRAGO GARCIA MANUEL JOSE
Informe ejecutivo de IRAGO GARCIA MANUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IRAGO GARCIA MANUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I G INMUEBLES SA | Consejero Delegado Solidario | 23/09/2013 | |
I G INMUEBLES SA | Presidente | 23/09/2013 | |
I G INMUEBLES SA | Consejero | 23/09/2013 | |
APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE SA | Apoderado | 23/08/2013 | |
ALBARES RENOVABLES SL | Apoderado | 06/05/2013 | |
ALGETE NORTE SA | Vicepresidente | 14/11/2011 | |
ALGETE NORTE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/11/2011 | |
ALGETE NORTE SA | Consejero | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE IRAGO GARCIA MANUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRAGO GARCIA MANUEL JOSE
Empresa: ALGETE NORTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alarcos Martin Angel Luis
- Irago Garcia Jose Carlos
- Irago Garcia Manuel Jose
- Martin Rodriguez Jose Luis
- Martinez Del Rio Adolfo Miguel
Consejero
- Alarcos Martin Angel Luis
- Irago Garcia Jose Carlos
- Irago Garcia Manuel Jose
- Martin Rodriguez Jose Luis
- Martinez Del Rio Adolfo Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 117, S 8, H M 89279, I/A 13 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: ALGETE NORTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 116, S 8, H M 89279, I/A 12 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: I G INMUEBLES SA
Consejero Delegado Solidario
- Irago Garcia Jose Carlos
- Irago Garcia Manuel Jose
Consejero
- Irago Garcia Jose Carlos
- Irago Garcia Manuel Jose
- O'connor Tassara Maria Reyes
- Vivanco Saavedra Maria Loreto
Presidente
- Irago Garcia Manuel Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12285 , F 97, S 8, H M 194739, I/A 9 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
Empresa: APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE SA
Apoderado
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10606 , F 148, S 8, H M 168130, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Empresa: ALBARES RENOVABLES SL
Apoderado
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25969 , F 55, S 8, H M 468132, I/A 3 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: ALGETE NORTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Vicepresidente
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 115, S 8, H M 89279, I/A 10 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: ALGETE NORTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 115, S 8, H M 89279, I/A 10 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: ALGETE NORTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Irago Garcia Manuel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 114, S 8, H M 89279, I/A 9 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Empresa: ALGETE NORTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Delgado Balzola Maria Dolores
- Irago Garcia Jose Carlos
- Irago Garcia Manuel Jose
- Martin Rodriguez Jose Luis
Consejero
- Delgado Balzola Maria Dolores
- Irago Garcia Jose Carlos
- Irago Garcia Manuel Jose
- Martin Rodriguez Jose Luis
Presidente
- Irago Garcia Manuel Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 114, S 8, H M 89279, I/A 9 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Información de IRAGO GARCIA MANUEL JOSE
Mostramos los datos de IRAGO GARCIA MANUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRAGO GARCIA MANUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos