IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRITXULEGUI SL | Administrador Unico | 08/07/2011 | 23/08/2023 |
VINCULACIONES DE IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA
Empresa: ARRITXULEGUI SL
Administrador Unico
- Iraeta Irazabalbeitia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 119, S 8, H SS 1461, I/A 9 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: ARRITXULEGUI SL
Administrador Unico
- Iraeta Irazabalbeitia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 119, S 8, H SS 1461, I/A 8 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-20
Empresa: ARRITXULEGUI SL
Administrador Unico
- Iraeta Irazabalbeitia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 119, S 8, H SS 1461, I/A 7 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-20
Empresa: ARRITXULEGUI SL
Administrador Unico
- Iraeta Irazabalbeitia Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 119, S 8, H SS 1461, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-20
Información de IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRAETA IRAZABALBEITIA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos