IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ
Informe ejecutivo de IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA SA | Apoderado | 16/03/2021 |
VINCULACIONES DE IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ
Empresa: IBERDROLA FINANZAS SA
Apoderado
- Ipiña Ruiz De Aguirre Estibaliz
- Lezana Visus Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 41875, I/A 158 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-48
Empresa: IBERDROLA FINANCIACION SA
Apoderado
- Ipiña Ruiz De Aguirre Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 54699, I/A 68 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-48
Empresa: IBERDROLA FINANZAS SA
Apoderado
- Gutierrez Sainz Maite
- Ipiña Ruiz De Aguirre Estibaliz
- Lezana Visus Luis Javier
- Santamaria Gabiola Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691 , F 161, S 8, H BI 41875, I/A 147 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-48
Empresa: IBERDROLA FINANCIACION SA
Apoderado
- Gutierrez Sainz Maite
- Ipiña Ruiz De Aguirre Estibaliz
- Lezana Visus Luis Javier
- Santamaria Gabiola Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5872 , F 64, S 8, H BI 54699, I/A 59 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: IBERDROLA SA
Apoderado
- Ipiña Ruiz De Aguirre Estibaliz
- Lucarini San Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5814 , F 152, S 8, H BI 167,A , I/ 2396 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-48
Información de IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ
Mostramos los datos de IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IPIÑA RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos