IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSFORMADOS METALICOS SIPP ELGOIBARRESA SL | Consejero | 12/11/2020 | 31/08/2021 |
LAU BERMEKA SL | Administrador Solidario | 10/04/2013 | 16/06/2016 |
LAU BERMEKA SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2013 | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA
Consejero
- Alvarez De Pablo Pedro-maria
- Arregui Uria Iñaki
- Iparagirre Sopelana Pedro Maria
- Teruel Lueches Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 47, S 8, H SS 27336, I/A 5 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-20
Consejero
- Alvarez De Pablo Pedro-maria
- Arregui Uria Iñaki
- Iparagirre Sopelana Pedro Maria
- Teruel Lueches Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2246 , F 44, S 8, H SS 27336, I/A 4 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-20
Empresa: LAU BERMEKA SL
Administrador Solidario
- Iparagirre Sopelana Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 182, S 8, H SS 35278, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: LAU BERMEKA SL
Administrador Solidario
- Iparagirre Sopelana Pedro Maria
- Zulaika Beristain Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 181, S 8, H SS 35278, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-20
Empresa: LAU BERMEKA SL
Administrador Mancomunado
- Iparagirre Sopelana Pedro Maria
- Zulaika Beristain Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 181, S 8, H SS 35278, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-20
Empresa: LAU BERMEKA SL
Administrador Mancomunado
- Iparagirre Sopelana Pedro Maria
- Zulaika Beristain Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 179, S 8, H SS 35278, I/A 1 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-20
Información de IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA
Mostramos los datos de IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IPARAGIRRE SOPELANA PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos