IOUALALEN RANIA
Informe ejecutivo de IOUALALEN RANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IOUALALEN RANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOVALIA TRAMONTANA SL | Consejero | 20/12/2022 | 01/08/2023 |
EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SA | Consejero | 16/12/2022 | 04/07/2023 |
ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Consejero | 18/11/2022 | 03/07/2023 |
VINCULACIONES DE IOUALALEN RANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IOUALALEN RANIA
Empresa: RENOVALIA TRAMONTANA SL
Consejero
- Ioualalen Rania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061, L 825, F 204, S 8, H AB 29533, I/A 13 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-02
Empresa: EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SA
Consejero
- Ioualalen Rania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43933 , F 79, S 8, H M 443315, I/A 89 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Consejero
- Ioualalen Rania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 121, S 8, H M 739383, I/A 12 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Empresa: RENOVALIA TRAMONTANA SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Ioualalen Rania
- Manero Cozar Julio Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054, L 818, F 192, S 8, H AB 29533, I/A 7 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-02
Empresa: EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SA
Consejero
- Ioualalen Rania
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43933 , F 78, S 8, H M 443315, I/A 87 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Consejero
- Ioualalen Rania
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 120, S 8, H M 739383, I/A 9 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Información de IOUALALEN RANIA
Mostramos los datos de IOUALALEN RANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IOUALALEN RANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos