IONUT MATEI
Informe ejecutivo de IONUT MATEI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IONUT MATEI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSOLIDACIONES Y REHABILITACIONES SL | Administrador Unico | 04/03/2014 | |
CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES SL | Administrador Unico | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE IONUT MATEI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IONUT MATEI
Empresa: CONSOLIDACIONES Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Ionut Matei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25229 , F 191, S 8, H M 162140, I/A 12 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Administrador Unico
- Ionut Matei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25229 , F 201, S 8, H M 203424, I/A 11 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES SL
Administrador Unico
- Ionut Matei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23651 , F 111, S 8, H M 424425, I/A 5 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Empresa: CONSOLIDACIONES Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Ionut Matei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 190, S 8, H M 162140, I/A 9 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Información de IONUT MATEI
Mostramos los datos de IONUT MATEI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IONUT MATEI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos