IOAN MARIUS FIZESAN
Informe ejecutivo de IOAN MARIUS FIZESAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IOAN MARIUS FIZESAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCURA HEALTH ESPAÑA SA | Consejero | 23/07/2012 | 14/01/2014 |
ALMUS FARMACEUTICA SA | Consejero | 22/06/2012 | 13/09/2013 |
ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA HOLDINGS SL | Consejero | 25/06/2012 | 13/09/2013 |
VINCULACIONES DE IOAN MARIUS FIZESAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IOAN MARIUS FIZESAN
Consejero
- Ioan Marius Fizesan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 83, S 8, H B 67280, I/A 80 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Empresa: ALMUS FARMACEUTICA SA
Consejero
- Ioan Marius Fizesan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41477 , F 168, S 8, H B 71266, I/A 56 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-08
Consejero
- Ioan Marius Fizesan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42730 , F 15, S 8, H B 283542, I/A 28 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Consejero
- Ioan Marius Fizesan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38877 , F 120, S 8, H B 67280, I/A 75 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: ALLIANCE UNICHEM SPAIN HOLDINGS SL
Consejero
- Ioan Marius Fizesan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42730 , F 12, S 8, H B 283542, I/A 23 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Empresa: ALMUS FARMACEUTICA SA
Consejero
- Ioan Marius Fizesan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41477 , F 165, S 8, H B 71266, I/A 52 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
Información de IOAN MARIUS FIZESAN
Mostramos los datos de IOAN MARIUS FIZESAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IOAN MARIUS FIZESAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos