INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED
Informe ejecutivo de INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBEROAMORTIGUADORES SL | Socio Unico | 13/10/2011 | 16/07/2012 |
SENDERS INVESTMENTS SL | Socio Unico | 08/08/2011 | 31/05/2012 |
VINCULACIONES DE INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED
Empresa: IBEROAMORTIGUADORES SL
Socio Único
- Investa Trustees (new Zealand) Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29205 , F 127, S 8, H M 525774, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: SENDERS INVESTMENTS SL
Nuevo Socio Único
- Investa Trustees (new Zealand) Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29023 , F 101, S 8, H M 522648, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Información de INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED
Mostramos los datos de INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INVESTA TRUSTEES (NEW ZEALAND) LIMITED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos