INVERSIONES FOZNUEVA CA
Informe ejecutivo de INVERSIONES FOZNUEVA CA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE INVERSIONES FOZNUEVA CA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES EVERGREEN SL | Administrador Solidario | 16/01/2017 | |
PROYECTOS BELLOCAMPO SL | Administrador Solidario | 07/11/2009 | |
INVERSIONES LICEO MARITIMO SL | Administrador Solidario | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE INVERSIONES FOZNUEVA CA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INVERSIONES FOZNUEVA CA
Empresa: INVERSIONES EVERGREEN SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Jose Manuel
- Castro Meilan Jose Luis
- Inversiones Foznueva Ca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709, L 2709, F 173, S 8, H PO 30172, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-36
Empresa: PROYECTOS BELLOCAMPO SL
Administrador Solidario
- Castro Meilan Jose Luis
- Inversiones Foznueva Ca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712, L 2712, F 6, S 8, H PO 30203, I/A 7 (07/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-36
Empresa: INVERSIONES LICEO MARITIMO SL
Administrador Solidario
- Blanco Gonzalez Jose Manuel
- Castro Meilan Jose Luis
- Inversiones Foznueva Ca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709, L 2709, F 164, S 8, H PO 30171, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-36
Información de INVERSIONES FOZNUEVA CA
Mostramos los datos de INVERSIONES FOZNUEVA CA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INVERSIONES FOZNUEVA CA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos