IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER
Informe ejecutivo de IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENKO95 SL | Administrador Unico | 02/06/2011 | 11/10/2017 |
FIJACION Y SOPORTACION TECNICA SL | Administrador Unico | 17/07/2009 | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER
Empresa: TENKO95 SL
Administrador Unico
- Iñurrategui Santamaria Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 158, S 8, H BI 22795, I/A 6 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-48
Empresa: FIJACION Y SOPORTACION TECNICA SL
Administrador Unico
- Iñurrategui Santamaria Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5049 , F 133, S 8, H BI 54875, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Empresa: TENKO95 SL
Administrador Unico
- Iñurrategui Santamaria Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3673 , F 157, S 8, H BI 22795, I/A 3 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-48
Empresa: FIJACION Y SOPORTACION TECNICA SL
Administrador Unico
- Iñurrategui Santamaria Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5049 , F 132, S 8, H BI 54875, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-48
Información de IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER
Mostramos los datos de IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑURRATEGUI SANTAMARIA IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos