INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO
Informe ejecutivo de INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA | Apoderado | 28/12/2022 | |
PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA | Apoderado | 14/11/2022 | |
PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA | Apoderado | 18/06/2019 |
VINCULACIONES DE INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO
Empresa: PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA
Apoderado
- Intxausti Basterretxea Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 137, S 8, H BI 4248,A , I/ 107 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-48
Empresa: PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA
Apoderado
- Intxausti Basterretxea Iñigo
- Soroa Rodriguez Escudero Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 136, S 8, H BI 4248,A , I/ 105 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-48
Empresa: PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA
Apoderado
- Intxausti Basterretxea Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128 , F 101, S 8, H BI 4248,A , I/ 95 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-48
Información de INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO
Mostramos los datos de INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INTXAUSTI BASTERRETXEA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos