INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL FIRA SA | REPR.143 RRM | 26/06/2014 | |
DIAGONAL PLAZA SA | REPR.143 RRM | 22/10/2012 | 26/06/2014 |
INMOBILIARIA SANBOAL SA | Consejero | 04/10/2011 | 30/05/2014 |
INMOBILIARIA SANBOAL SA | Consejero Delegado | 04/10/2011 | 30/05/2014 |
INMOBILIARIA SANBOAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 04/10/2011 | 30/05/2014 |
EL MIRADOR DE BLANES SL | Secretario | 07/06/2012 | 27/05/2014 |
EL MIRADOR DE BLANES SL | Consejero | 07/06/2012 | 27/05/2014 |
EL MIRADOR DE BLANES SL | Consejero Delegado | 07/06/2012 | 27/05/2014 |
EL MIRADOR DE BLANES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/06/2012 | 27/05/2014 |
NEBOLADIT UNION SA | Secretario | 19/04/2011 | 27/05/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO
Empresa: HOTEL FIRA SA
REPR.143 RRM
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 190, S 8, H B 180060, I/A 39 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
Empresa: DIAGONAL PLAZA SA
REPR.143 RRM
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43399 , F 70, S 8, H B 27825, I/A 69 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
Empresa: INMOBILIARIA SANBOAL SA
Consejero Delegado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Consejero Delegado Mancomunado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Consejero
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 225, S 8, H B 54788, I/A 36 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Empresa: SONAPRO 2005 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Plaza Marcet Carlos
- Plaza Marcet German
Consejero
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Plaza Marcet Carlos
- Plaza Marcet German
Presidente
Secretario
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38313 , F 171, S 8, H B 321417, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: NEBOLADIT UNION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- German Plaza Marcet
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Plaza Marcet Carlos
Presidente
Secretario
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38720 , F 114, S 8, H B 78060, I/A 26 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: EL MIRADOR DE BLANES SA
Consejero Delegado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
Consejero Delegado Mancomunado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
Consejero
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
Presidente
Secretario
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24612 , F 220, S 8, H B 78050, I/A 8 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: DIAGONAL PLAZA SA
Consejero
- AVILLOR 50 SL
- Cunillera Vila Josep
- De Azua Arpi Jorge
- Ferrer Cervera Gregorio
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Galacho Diez Maria Carmen
- Gomez Casals Pascual
- INMOBILIARIA SANBOAL SA
- JUST 2000 SL
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
- Plaza Marcet German
- RENTAMAR SA
- ROVI 60 SL
- Sahuquillo Tudela Carlos
Presidente
REPR.143 RRM
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Vidal Galacho Enrique
- Vidal Galacho Yolanda
- Vidal Llort Adela
- Vidal Llort Rosa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40027 , F 161, S 8, H B 27825, I/A 59 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Empresa: EL MIRADOR DE BLANES SA
Consejero Delegado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
Consejero Delegado Mancomunado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
Consejero
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza Marcet Carlos
Presidente
Secretario
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24612 , F 219, S 8, H B 78050, I/A 7 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
Empresa: EL MIRADOR DE BLANES SA
Consejero Delegado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza De Diego Carlos
Consejero
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
- Plaza De Diego Carlos
Presidente
Secretario
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24612 , F 219, S 8, H B 78050, I/A 7 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
Empresa: INMOBILIARIA SANBOAL SA
Apoderado
- Insausti Zudupe Jose Ignacio
- Maestro Meseguer Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 225, S 8, H B 54788, I/A 35 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
VER MAS ACTOS
Información de INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INSAUSTI ZUDUPE JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos