INSA MERIDA FREDESVINDA
Informe ejecutivo de INSA MERIDA FREDESVINDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE INSA MERIDA FREDESVINDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREDASA SL | Socio Unico | 06/03/2019 | |
FREDASA SL | Administrador Unico | 16/10/2017 |
VINCULACIONES DE INSA MERIDA FREDESVINDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INSA MERIDA FREDESVINDA
Empresa: COMPUTER FORENSICS LABORATORIES SLL
Consejero Delegado
- Bevilacqua Brechbuhler Trabado Matias
- Insa Merida Fredesvinda
- Roses Llado Oriol
Consejero
- Bevilacqua Brechbuhler Trabado Matias
- Insa Merida Fredesvinda
- Roses Llado Oriol
Liquidador
Presidente
Secretario
- Insa Merida Fredesvinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 398543, I/A 2 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-08
Empresa: FREDASA SL
Socio Único
- Insa Merida Fredesvinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 74, S 8, H CA 54574, I/A 2 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-11
Empresa: FREDASA SL
Administrador Unico
- Insa Merida Fredesvinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40784 , F 192, S 8, H B 146810, I/A 9 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: COMPUTER FORENSICS LABORATORIES SLL
Consejero Delegado
- Bevilacqua Brechbuhler Trabado Matias
- Insa Merida Fredesvinda
- Roses Llado Oriol
Consejero
- Bevilacqua Brechbuhler Trabado Matias
- Insa Merida Fredesvinda
- Roses Llado Oriol
Presidente
Secretario
- Insa Merida Fredesvinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42000 , F 84, S 8, H B 398543, I/A 1 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-08
Información de INSA MERIDA FREDESVINDA
Mostramos los datos de INSA MERIDA FREDESVINDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INSA MERIDA FREDESVINDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos