INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ
Informe ejecutivo de INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POWERSUN MAZARRON SL | Administrador Solidario | 26/08/2024 | |
PARAJE LAZARETO SL | Administrador Mancomunado | 26/08/2024 | |
B9BE AIR TECHNOLOGY SL | Socio Unico | 07/02/2023 | |
B9BE AIR TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
CANOVAS RESINA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 04/09/2018 | |
KING WHITE STONE 2021 SL | Administrador Unico | 04/09/2018 | |
BELLE BLANCHE SL | Administrador Solidario | 05/06/2013 | |
MOSA WELLNESS CENTER SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2011 | |
LA TASCA TAPAS & WINE BAR SL | Administrador Mancomunado | 06/09/2011 | |
ROSACLARA STONE'S SL | Administrador Unico | 06/10/2009 |
VINCULACIONES DE INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ
Empresa: POWERSUN MAZARRON SL
Administrador Solidario
- Inocencia Barbara Resina Perez
- Isabel Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114313, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-30
Empresa: PARAJE LAZARETO SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Marcos Martinez Crespillo
- Inocencia Barbara Resina Perez
- Jose Molina Morales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114312, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-30
Empresa: B9BE AIR TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Inocencia Barbara Resina Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 166, S 8, H MU109380, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
Empresa: B9BE AIR TECHNOLOGY SL
Socio Único
- Inocencia Barbara Resina Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 166, S 8, H MU109380, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-30
Empresa: KING WHITE STONE 2021 SL
Administrador Unico
- Inocencia Barbara Resina Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 88, S 8, H MU 97247, I/A 1 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-30
Empresa: CANOVAS RESINA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Inocencia Barbara Resina Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 83, S 8, H MU 97240, I/A 1 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-30
Empresa: KFQ 12 NATURAL STONE SL
Administrador Solidario
- Inocencia Barbara Resina Perez
- Jose Antonio Canovas Carreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 102, S 8, H MU 80862, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-30
Empresa: LA TASCA TAPAS & WINE BAR SL
Administrador Mancomunado
- Inocencia Barbara Resina Perez
- Michael Vincent Tobin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 51, S 8, H MU 77197, I/A 1 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-30
Empresa: MOSA WELLNESS CENTER SL
Administrador Mancomunado
- Inocencia Barbara Resina Perez
- Michael Vincent Tobin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2838 , F 45, S 8, H MU 77190, I/A 1 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-30
Empresa: ROSACLARA STONE'S SL
Administrador Unico
- Inocencia Barbara Resina Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 201, S 8, H MU 72500, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-30
Información de INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ
Mostramos los datos de INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos