INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO
Informe ejecutivo de INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTESER INMUEBLES SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO
Empresa: INTESER INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Felipe Fernandez Lozano
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 213, S 8, H MU 31506, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-30
Empresa: INTESER INMUEBLES SL
Consejero
- Asensio Javier Madrid Ruiz Ruiz
- Felipe Fernandez Lozano
- Francisco Javier Asensio Pereiro
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Presidente
Secretario
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1683 , F 213, S 8, H MU 31506, I/A 3 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-30
Empresa: RESIDENCIA NOVA SANTA ANA SL
Administrador Mancomunado
- Felipe Fernandez Lozano
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 1, S 8, H MU 38248, I/A 10 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-30
Empresa: RESIDENCIA NOVA SANTA ANA SL
Administrador Mancomunado
- Felipe Fernandez Lozano
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 1, S 8, H MU 38248, I/A 9 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-30
Empresa: RESIDENCIA NOVA SANTA ANA SL
Administrador Unico
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 1, S 8, H MU 38248, I/A 9 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-30
Empresa: RESIDENCIA NOVA SANTA ANA SL
Administrador Unico
- Inmaculada Del Mar Garcia Pedreño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 25, S 8, H MU 38248, I/A 6 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-30
Información de INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO
Mostramos los datos de INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INMACULADA DEL MAR GARCIA PEDREÑO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos