IÑIGUEZ PEREZ IBON
Informe ejecutivo de IÑIGUEZ PEREZ IBON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IÑIGUEZ PEREZ IBON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INMOBILIARIA MUNGIA SL | Administrador Solidario | 16/09/2024 |
VINCULACIONES DE IÑIGUEZ PEREZ IBON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑIGUEZ PEREZ IBON
Empresa: GESTION INMOBILIARIA MUNGIA SL
Administrador Solidario
- Canton Melchor Maria Jose
- Iñiguez Perez Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83567, I/A 1 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-48
Empresa: SAREBERRI SL
Consejero
- Iñiguez Perez Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4859 , F 103, S 8, H BI 50124, I/A 3 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-48
Consejero
- Iñiguez Perez Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 103, S 8, H BI 3977,A , I/ 19 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-48
Empresa: INOX SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Iñiguez Perez Ibon
Consejero
- Iñiguez Perez Ibon
Presidente
- Iñiguez Perez Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 166, S 8, H BI 36716, I/A 8 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-48
Información de IÑIGUEZ PEREZ IBON
Mostramos los datos de IÑIGUEZ PEREZ IBON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑIGUEZ PEREZ IBON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos