IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JESUS IÑIGO APLICACIONES DE PINTURA SL | Administrador Unico | 21/12/2022 | |
JESUS IÑIGO APLICACIONES DE PINTURA SL | Socio Unico | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS
Administrador Unico
- Iñigo Echegoyan Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581 , F 88, S 8, H SE 94540, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Administrador Unico
- Iñigo Echegoyan Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581 , F 88, S 8, H SE 94540, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-41
Administrador Unico
- Iñigo Echegoyan Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581 , F 86, S 8, H SE 94540, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-41
Socio Único
- Iñigo Echegoyan Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5581 , F 86, S 8, H SE 94540, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-41
Información de IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS
Mostramos los datos de IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑIGO ECHEGOYAN MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos