IÑIGO DURAN ALBERTO
Informe ejecutivo de IÑIGO DURAN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE IÑIGO DURAN ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION EMPRESARIAL DE COMPRAS DE SALAMANCA AIE | Administrador Mancomunado | 16/12/2010 | |
TALLERES Y AUTOBUSES CARMEN DURAN ROMERO SL | Administrador Unico | 22/04/2009 | |
RENFE IÑIGO SA | Apoderado | 16/12/2008 |
VINCULACIONES DE IÑIGO DURAN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑIGO DURAN ALBERTO
Empresa: EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 185, S 8, H SA 1371, I/A 13 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-37
Empresa: EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 172, S 8, H SA 1371, I/A 10 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
Empresa: EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 172, S 8, H SA 1371, I/A 10 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
Empresa: ARRIBES BUS SL
Administrador Solidario
- Iñigo Duran Alberto
- Martin Gonzalez Alipio Carlos Rafael
- Martin Moronta Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 190, S 8, H SA 413, I/A 7 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
Empresa: ARRIBES BUS SL
Administrador Solidario
- Iñigo Duran Alberto
- Martin Gonzalez Maria Gloria
- Martin Moronta Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 190, S 8, H SA 413, I/A 7 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-37
Empresa: EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 172, S 8, H SA 1371, I/A 9 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-37
Empresa: ARRIBES BUS SL
Administrador Solidario
- Iñigo Duran Alberto
- Martin Gonzalez Maria Gloria
- Martin Moronta Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 190, S 8, H SA 413, I/A 6 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-37
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 162, S 8, H SA 8954, I/A 4 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-37
Consejero
Presidente
Secretario
- Iñigo Duran Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 124, S 8, H SA 5517, I/A 7 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-37
Administrador Unico
- Iñigo Duran Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 113, S 8, H SA 10242, I/A 4 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-37
VER MAS ACTOS
Información de IÑIGO DURAN ALBERTO
Mostramos los datos de IÑIGO DURAN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑIGO DURAN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos