INGLES PEÑA LIDIA
Informe ejecutivo de INGLES PEÑA LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INGLES PEÑA LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREGAL TRADE SL | Administrador Unico | 22/04/2024 | |
L. INGLES SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 14/03/2024 | |
HPL BARCELONA SL | Administrador Unico | 13/11/2023 |
VINCULACIONES DE INGLES PEÑA LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INGLES PEÑA LIDIA
Empresa: DREGAL TRADE SL
Administrador Unico
- Ingles Peña Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39218 , F 66, S 8, H B 341050, I/A 7 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: L. INGLES SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Ingles Peña Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46092 , F 72, S 8, H B 509189, I/A 4 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: L. INGLES SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Ingles Peña Lidia
- Rodriguez Ventura Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46092 , F 72, S 8, H B 509189, I/A 4 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: HPL BARCELONA SL
Administrador Unico
- Ingles Peña Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49010 , F 48, S 8, H B 604344, I/A 1 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: L. INGLES SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Ingles Peña Lidia
- Rodriguez Ventura Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46092 , F 72, S 8, H B 509189, I/A 2 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Información de INGLES PEÑA LIDIA
Mostramos los datos de INGLES PEÑA LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INGLES PEÑA LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos