INGLES BUCETA ALBERTO
Informe ejecutivo de INGLES BUCETA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE INGLES BUCETA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROASOL SL | Administrador Solidario | 12/05/2011 | 11/12/2020 |
OTERUELO VALLE AZUL SL | Administrador Solidario | 08/12/2020 | |
CENTRO HOTELERO SARGA SL | Administrador Solidario | 27/11/2020 | |
PROASOL SL | Consejero Delegado Solidario | 12/05/2011 | |
PROASOL SL | Consejero | 12/05/2011 | |
ENTREMARES PLAYA SL | Administrador Solidario | 22/12/2009 | |
ALAMPE ZENIT CONSULTING TEAM SL | Administrador Solidario | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE INGLES BUCETA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INGLES BUCETA ALBERTO
Empresa: PROASOL SL
Administrador Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15936 , F 26, S 8, H M 269449, I/A 11 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Empresa: OTERUELO VALLE AZUL SL
Administrador Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22379 , F 70, S 8, H M 399643, I/A 6 (08/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: CENTRO HOTELERO SARGA SL
Administrador Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 132, S 8, H C 26080, I/A 8 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-15
Empresa: PROASOL SL
Administrador Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15936 , F 25, S 8, H M 269449, I/A 9 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: PROASOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
- Ingles Falceto Pedro Jose
Consejero
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
- Ingles Falceto Pedro Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15936 , F 25, S 8, H M 269449, I/A 9 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: ALAMPE ZENIT CONSULTING TEAM SL
Administrador Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26576 , F 137, S 8, H M 478929, I/A 6 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Empresa: ENTREMARES PLAYA SL
Administrador Solidario
- Ingles Buceta Alberto
- Ingles Buceta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15936 , F 50, S 8, H M 269450, I/A 9 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Información de INGLES BUCETA ALBERTO
Mostramos los datos de INGLES BUCETA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INGLES BUCETA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos