INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI
Informe ejecutivo de INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARLIN MUSIC SL | Apoderado Solidario | 29/12/2022 | |
GRANDES LIGAS SL | Apoderado Solidario | 28/12/2022 | |
LATIN BARNA SL | Apoderado Solidario | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI
Empresa: MARLIN MUSIC SL
Apoderado Solidario
- Acevedo Santos Maria Isabel
- Cordoba Nery Angela Viviana
- Inga Bustamante Nelly Maoli
- Lozano Correa Luz Nelby
- Peña Rodriguez Ivis Julissa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32466 , F 190, S 8, H B 212235, I/A 9 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: GRANDES LIGAS SL
Apoderado Solidario
- Acevedo Santos Maria Isabel
- Cordoba Nery Angela Viviana
- Inga Bustamante Nelly Maoli
- Lozano Correa Luz Nelby
- Peña Rodriguez Ivis Julissa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37980 , F 59, S 8, H B 313850, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: LATIN BARNA SL
Apoderado Solidario
- Acevedo Santos Maria Isabel
- Cordoba Nery Angela Viviana
- Inga Bustamante Nelly Maoli
- Lozano Correa Luz Nelby
- Peña Rodriguez Ivis Julissa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37823 , F 46, S 8, H B 313971, I/A 6 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-08
Información de INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI
Mostramos los datos de INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INGA BUSTAMANTE NELLY MAOLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos