INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGISPA SA | Apoderado Solidario | 07/12/2018 | |
NAVASA CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS SL | Apoderado Solidario | 05/12/2018 | |
INMOGENO SL | Apoderado Solidario | 04/12/2018 | |
CONSTRUSOL EMPRESA DE OBRAS SRL | Apoderado Solidario | 27/11/2018 | |
CONSTRUCTORA PROCANTIN SL | Apoderado Solidario | 26/11/2018 | |
ESTRUCTURAS NAVAS SA | Apoderado Solidario | 26/11/2018 | |
NAVAS-NAVASA OBRAS SL | Apoderado Solidario | 29/10/2014 | |
TUSISEGUR SL | Administrador Solidario | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA
Empresa: PORT BECASI SL
REPR.143 RRM
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38417 , F 27, S 8, H B 325673, I/A 8 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-08
Empresa: PORT BECASI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38417 , F 27, S 8, H B 325673, I/A 7 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Empresa: AGISPA SA
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43257 , F 1, S 8, H B 41412, I/A 13 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34928 , F 160, S 8, H B 255079, I/A 8 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: INMOGENO SL
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22864 , F 186, S 8, H B 43779, I/A 14 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
Empresa: CONSTRUSOL EMPRESA DE OBRAS SRL
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 163, S 8, H PM 47713, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-07
Empresa: ESTRUCTURAS NAVAS SA
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 210, S 8, H PM 75520, I/A 4 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-07
Empresa: CONSTRUCTORA PROCANTIN SL
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 217, S 8, H PM 76172, I/A 3 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-07
Empresa: NAVAS-NAVASA OBRAS SL
Apoderado Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
- Navas Santos Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44390 , F 82, S 8, H B 454720, I/A 2 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-08
Empresa: TUSISEGUR SL
Administrador Solidario
- Infantes Moreno Maria Magdalena
- Navas Infantes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24110 , F 88, S 8, H B 64329, I/A 9 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Información de INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA
Mostramos los datos de INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INFANTES MORENO MARIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos