INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSUGAR CAKE & CATERING SL | Administrador Solidario | 13/10/2021 |
VINCULACIONES DE INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION
Empresa: CONSUGAR CAKE & CATERING SL
Administrador Solidario
- De La Fuente Cantero Enmanuel
- Infante Neira Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 91, S 8, H M 630915, I/A 5 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: CONSUGAR CAKE & CATERING SL
Administrador Unico
- Infante Neira Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 91, S 8, H M 630915, I/A 5 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: CONSUGAR CAKE & CATERING SL
Socio Único
- Infante Neira Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 91, S 8, H M 630915, I/A 4 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: CONSUGAR CAKE & CATERING SL
Administrador Unico
- Infante Neira Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 90, S 8, H M 630915, I/A 3 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: CONSUGAR CAKE & CATERING SL
Administrador Solidario
- Herranz Fuentes Susana
- Infante Neira Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 90, S 8, H M 630915, I/A 3 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: CONSUGAR CAKE & CATERING SL
Administrador Solidario
- Cheli Mayol Laura Liliana
- Herranz Fuentes Susana
- Infante Neira Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 88, S 8, H M 630915, I/A 1 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Información de INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INFANTE NEIRA MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos