IÑESTA LOZANO CARMEN
Informe ejecutivo de IÑESTA LOZANO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IÑESTA LOZANO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IÑESTA Y LOZANO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/01/2020 | |
IÑESTA Y LOZANO SL | Consejero | 22/01/2020 | |
SINKMAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/01/2020 | |
SINKMAR SL | Consejero | 10/01/2020 | |
ENTRENAMIENTO CONCURRENTE SL | Administrador Unico | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE IÑESTA LOZANO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IÑESTA LOZANO CARMEN
Empresa: IÑESTA Y SEGUI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
Consejero
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
- Iñiesta Torregrosa Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 145, S 8, H A 78447, I/A 9 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-03
Empresa: SINKMAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
Consejero
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
- Iñiesta Torregrosa Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4269 , F 80, S 8, H A 9239, I/A 18 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-03
Empresa: SINKMAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
Consejero
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
- Iñiesta Torregrosa Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4269 , F 80, S 8, H A 9239, I/A 18 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-03
Empresa: ENTRENAMIENTO CONCURRENTE SL
Administrador Unico
- Iñesta Lozano Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 14, S 8, H A 162015, I/A 1 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-03
Empresa: SINKMAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
Consejero
- Iñesta Lozano Carmen
- Iñesta Lozano Isaias
- Iñesta Lozano Luis Javier
- Iñesta Torregrosa Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 137, S 8, H A 9239, I/A 14 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-03
Información de IÑESTA LOZANO CARMEN
Mostramos los datos de IÑESTA LOZANO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IÑESTA LOZANO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos