INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY
Informe ejecutivo de INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMA LOGISTICA APLICADA SL | Apoderado Solidario | 29/06/2015 |
VINCULACIONES DE INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY
Empresa: 3A PACK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ana Filipa Goncalves Paulino De Oliveira
- David Calem Ferreira
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Paulo Andre Fernandes De Mota E Silva
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 59874, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-17
Empresa: 3A PACK SL
Consejero
- David Calem Ferreira
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
Presidente
Secretario
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 34, S 8, H GI 59874, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-17
Empresa: 3A PACK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ana Filipa Goncalves Paulino De Oliveira
- David Calem Ferreira
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Paulo Andre Fernandes De Mota E Silva
Consejero
- Abel Paulet Cuello
- David Calem Ferreira
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
Presidente
Secretario
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 31, S 8, H GI 59874, I/A 3 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-17
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44907 , F 125, S 8, H B 226882, I/A 20 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Consejero
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Marco Dinis Marques Lebre
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44907 , F 125, S 8, H B 226882, I/A 19 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: SAMA MUDANZAS SL
Consejero
- Carlos Filipe Pereira Trepa Torres
- Frederico Moreira Rato De Beck
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Marco Dinis Marques Lebre
- SAMA INICIATIVAS SL
Liquidador Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39927 , F 189, S 8, H B 357134, I/A 8 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Filipe Pereira Trepa Torres
- Frederico Moreira Rato De Beck
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Marco Dinis Marques Lebre
- Masso Ubeda Santiago
- Ricardo Nuno Lobato Duque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33452 , F 126, S 8, H B 226882, I/A 15 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: SAMA MUDANZAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Filipe Pereira Trepa Torres
- Frederico Moreira Rato De Beck
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Lobato Duque Ricardo Nuno
- Marco Dinis Marques Lebre
- Masso Ubeda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39927 , F 184, S 8, H B 357134, I/A 4 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: SAMA MUDANZAS SL
Consejero
- Carlos Filipe Pereira Trepa Torres
- Frederico Moreira Rato De Beck
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Marco Dinis Marques Lebre
- SAMA INICIATIVAS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39927 , F 183, S 8, H B 357134, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: SAMA LOGISTICA APLICADA SL
Apoderado Solidario
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
Consejero
- Carlos Filipe Pereira Trepa Torres
- Frederico Moreira Rato De Beck
- Ines Simoes Lopo De Carvalho Spratley
- Marco Dinis Marques Lebre
- SAMA INICIATIVAS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33452 , F 125, S 8, H B 226882, I/A 14 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
Información de INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY
Mostramos los datos de INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INES SIMOES LOPO DE CARVALHO SPRATLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos