INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD
Informe ejecutivo de INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI SA | Secretario | 21/12/2017 | 24/05/2022 |
ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI SA | Consejero | 05/06/2012 | 24/05/2022 |
ARAGONESA DE RECUPERACIONES MEDIOAMBIENTALES XXI SA | Consejero | 19/08/2010 | |
AURIBE DEMOLICIONES Y RCD'S SL | Presidente | 20/11/2009 | |
AURIBE DEMOLICIONES Y RCD'S SL | Consejero | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD
Consejero
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
Secretario
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 10, S 8, H Z 41107, I/A 18 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Consejero
- FCC AMBITO SA
- FCC MEDIO AMBIENTE SA
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
- INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO SL
Presidente
Secretario
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 10, S 8, H Z 41107, I/A 16 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-50
Secretario
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 8, S 8, H Z 41107, I/A 13 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-50
Consejero
- FCC AMBITO SA
- FCC MEDIO AMBIENTE SA
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
- INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION TRANSPORTES SA
- INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 24, S 8, H Z 41107, I/A 10 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-50
Consejero
- APLICACIONS TECNIQUES MEDI AMBIENTALS SL
- FCC AMBITO SA
- FCC MEDIO AMBIENTE SA
- GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS SA
- HIDROCEN SL
- INBLECAS SL
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
- INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION TRANSPORTES SA
- INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 33, S 8, H Z 41108, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-50
Empresa: AURIBE DEMOLICIONES Y RCD'S SL
Consejero
- Aguirre Allende Jose Antonio
- Bielsa Ferrer Jose Luis
- Diez Alonso Jesus Julian
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
Presidente
- Industrias Lopez Division Medioambiental Sociedad
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 216, S 8, H Z 40923, I/A 3 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-50
Información de INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD
Mostramos los datos de INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INDUSTRIAS LOPEZ DIVISION MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos