INDURAIN IGARRETA FERNANDO
Informe ejecutivo de INDURAIN IGARRETA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE INDURAIN IGARRETA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INDURAIN IGARRETA FERNANDO
Empresa: PRODUCTOS LIV SL
Administrador Solidario
- Indurain Igarreta Fernando
- Indurain Igarreta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 150, S 8, H NA 13352, I/A 9 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-31
Empresa: PRODUCTOS LIV SL
Administrador Solidario
- Indurain Igarreta Fernando
- Indurain Igarreta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 149, S 8, H NA 13352, I/A 7 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-31
Empresa: PRODUCTOS LIV SL
Apoderado
- Indurain Igarreta Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 148, S 8, H NA013352, I/A00006 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-31
Empresa: COMERCIAL LOZANO IGARRETA SL
Liquidador
- Indurain Igarreta Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 3, S 8, H NA027992, I/A00002 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-31
Empresa: COMERCIAL LOZANO IGARRETA SL
Administrador Unico
- Indurain Igarreta Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 3, S 8, H NA027992, I/A00002 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-31
Información de INDURAIN IGARRETA FERNANDO
Mostramos los datos de INDURAIN IGARRETA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INDURAIN IGARRETA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos