INDIGNE HILDE
Informe ejecutivo de INDIGNE HILDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE INDIGNE HILDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVE ANIMAL HEALTH SA | Secretario | 11/06/2009 | |
INVE ANIMAL HEALTH SA | Consejero Delegado Solidario | 11/06/2009 | |
INVE ANIMAL HEALTH SA | Consejero | 11/06/2009 | |
CADITEC TESTING SL | Administrador Unico | 08/04/2009 | |
NUTRIAD ESPAÑA SA | Secretario | 19/03/2009 | |
NUTRIAD ESPAÑA SA | Consejero Delegado Solidario | 19/03/2009 | |
NUTRIAD ESPAÑA SA | Consejero | 19/03/2009 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 18/03/2009 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Secretario | 18/03/2009 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Consejero | 18/03/2009 |
VINCULACIONES DE INDIGNE HILDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INDIGNE HILDE
Empresa: INVE ANIMAL HEALTH SA
Consejero Delegado Solidario
- Indigne Frank
- Indigne Hilde
- Octave Indigne Marc Johan
Consejero
- Indigne Frank
- Indigne Hilde
- Octave Indigne Marc Johan
Presidente
Secretario
- Indigne Hilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448, L 448, F 37, S 8, H PO 8824, I/A 27 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-36
Empresa: CADITEC TESTING SL
Administrador Unico
- Indigne Hilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678 , F 37, S 8, H CA 27194, I/A 6 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-11
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- Indigne Frank
- Indigne Hilde
- Indigne Marc Johan Octave
Consejero
- Indigne Frank
- Indigne Hilde
- Indigne Marc Johan Octave
Presidente
Secretario
- Indigne Hilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 166, S 8, H TO 25190, I/A 11 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-45
Empresa: SA ALNISER
Consejero Delegado Solidario
- Indigne Frank
- Indigne Hilde
- Indigne Marc
Consejero
- Indigne Frank
- Indigne Hilde
- Indigne Marc
Presidente
Secretario
- Indigne Hilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 22, S 8, H HU 1064, I/A 26 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-22
Información de INDIGNE HILDE
Mostramos los datos de INDIGNE HILDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INDIGNE HILDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos