INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAN-INDIA SL | Socio Unico | 15/09/2020 | |
SANVI DIA SL | Apoderado | 14/01/2020 | |
MAN-INDIA SL | Administrador Unico | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: MAN-INDIA SL
Socio Único
- Inclan Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 8, S 8, H P 6765, I/A 3 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-34
Empresa: SANVI DIA SL
Apoderado
- Inclan Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 197, S 8, H P 8138, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-34
Empresa: MAN-INDIA SL
Administrador Unico
- Inclan Fernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 6, S 8, H P 6765, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-34
Información de INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INCLAN FERNANDEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos