INCLAN CERVERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de INCLAN CERVERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE INCLAN CERVERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES INCLAN SA | Apoderado Solidario | 31/01/2018 |
VINCULACIONES DE INCLAN CERVERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INCLAN CERVERA FRANCISCO
Empresa: TALLERES INCLAN SA
Consejero
- Cervera Aliaga Maria Del Carmen
- Inclan Cervera Francisco
- Inclan Cervera Sergio
- Inclan Molina Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 177, S 8, H V 13335, I/A 22 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-46
Empresa: TALLERES INCLAN SA
Consejero
- Cervera Aliaga Maria Del Carmen
- Inclan Cervera Francisco
- Inclan Cervera Sergio
- Inclan Molina Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 176, S 8, H V 13335, I/A 20 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-46
Empresa: TALLERES INCLAN SA
Apoderado Solidario
- Inclan Cervera Francisco
- Inclan Cervera Rosa Maria
- Inclan Cervera Sergio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 176, S 8, H V 13335, I/A 19 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-46
Empresa: TALLERES INCLAN SA
Consejero
- Cervera Aliaga Maria Del Carmen
- Inclan Cervera Francisco
- Inclan Cervera Sergio
- Inclan Molina Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 175, S 8, H V 13335, I/A 18 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-46
Información de INCLAN CERVERA FRANCISCO
Mostramos los datos de INCLAN CERVERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INCLAN CERVERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos