INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO
Informe ejecutivo de INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTA INMOBILIARIA E COMUNIDADES SL | Administrador Solidario | 10/05/2023 | 12/09/2024 |
GALICONTROLER ASESORES SL | Administrador Unico | 07/03/2023 | 21/06/2023 |
GALICONTROLER ASESORES SL | Administrador Solidario | 15/01/2021 | 07/03/2023 |
VINCULACIONES DE INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO
Empresa: ALTA INMOBILIARIA E COMUNIDADES SL
Administrador Solidario
- Inafuku Montesinos Heidi Yuriko
- Pais Lago Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 52642, I/A 2 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-15
Empresa: GALICONTROLER ASESORES SL
Administrador Unico
- Inafuku Montesinos Heidi Yuriko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 200, S 8, H SC 51005, I/A 5 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-15
Empresa: ALTA INMOBILIARIA E COMUNIDADES SL
Administrador Solidario
- Inafuku Montesinos Heidi Yuriko
- Pais Lago Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 179, S 8, H SC 52642, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-15
Empresa: GALICONTROLER ASESORES SL
Administrador Unico
- Inafuku Montesinos Heidi Yuriko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 200, S 8, H SC 51005, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-15
Empresa: GALICONTROLER ASESORES SL
Administrador Solidario
- Carro Rey Juan Manuel
- Inafuku Montesinos Heidi Yuriko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 200, S 8, H SC 51005, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-15
Empresa: GALICONTROLER ASESORES SL
Administrador Solidario
- Carro Rey Juan Manuel
- Inafuku Montesinos Heidi Yuriko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 198, S 8, H SC 51005, I/A 1 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-15
Información de INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO
Mostramos los datos de INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INAFUKU MONTESINOS HEIDI YURIKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos