IMEDIO BARRIOS VIRGINIA
Informe ejecutivo de IMEDIO BARRIOS VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IMEDIO BARRIOS VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA BARPAXA SL | Administrador Unico | 24/10/2016 | |
INMOBILIARIA BARPAXA SL | Apoderado | 05/03/2015 |
VINCULACIONES DE IMEDIO BARRIOS VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IMEDIO BARRIOS VIRGINIA
Empresa: AIXA SL
Apoderado Mancomunado
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
Apoderado
- Imedio Barrios Virginia
- Imedio Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15097 , F 204, S 8, H M 98547, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: AIXA SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15097 , F 203, S 8, H M 98547, I/A 19 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: AIXA SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15097 , F 203, S 8, H M 98547, I/A 18 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Empresa: AIXA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
- Imedio Sanchez Alfonso
Presidente
Secretario
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15097 , F 203, S 8, H M 98547, I/A 18 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Empresa: INMOBILIARIA BARPAXA SL
Administrador Unico
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9028 , F 163, S 8, H M 145245, I/A 8 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: INMOBILIARIA BARPAXA SL
Administrador Mancomunado
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9028 , F 163, S 8, H M 145245, I/A 8 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: INMOBILIARIA BARPAXA SL
Socio Único
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9028 , F 163, S 8, H M 145245, I/A 8 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: INMOBILIARIA BARPAXA SL
Apoderado
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9028 , F 162, S 8, H M 145245, I/A 7 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Empresa: INMOBILIARIA BARPAXA SL
Administrador Mancomunado
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9028 , F 162, S 8, H M 145245, I/A 6 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Empresa: INMOBILIARIA BARPAXA SL
Apoderado
- Imedio Barrios Patricia Macarena
- Imedio Barrios Virginia
- Imedio Sanchez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9028 , F 162, S 8, H M 145245, I/A 6 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Información de IMEDIO BARRIOS VIRGINIA
Mostramos los datos de IMEDIO BARRIOS VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IMEDIO BARRIOS VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos