IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TTM SPEDITION SL | Socio Unico | 12/06/2023 | |
TTM SPEDITION SL | Administrador Unico | 12/06/2023 |
VINCULACIONES DE IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS
Administrador Unico
- Imbernon Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 143, S 8, H AL 41799, I/A 6 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-04
Empresa: TTM SPEDITION SL
Administrador Unico
- Imbernon Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 210, S 8, H AL 52856, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-04
Empresa: TTM SPEDITION SL
Nuevo Socio Único
- Imbernon Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 210, S 8, H AL 52856, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-04
Socio Único
- Imbernon Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 142, S 8, H AL 41799, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-04
Administrador Unico
- Imbernon Garcia Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 142, S 8, H AL 41799, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-04
Información de IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IMBERNON GARCIA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos