IMAZ RUIZ LUIS MARIA
Informe ejecutivo de IMAZ RUIZ LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE IMAZ RUIZ LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTIAN LOGISTIC SL | Administrador Solidario | 09/04/2018 | |
BARCARGO SL | Apoderado | 13/05/2013 | 20/08/2015 |
TRANSECU-FRIO SL | Administrador Solidario | 24/05/2013 | |
BOULESCU TRADING SL | Administrador Unico | 15/03/2011 | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE IMAZ RUIZ LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IMAZ RUIZ LUIS MARIA
Empresa: ARTIAN LOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Aleman Frutos Jose Maria
- Imaz Ruiz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 130, S 8, H NA 26598, I/A 2 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-31
Empresa: BARCARGO SL
Apoderado
- Imaz Ruiz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 160, S 8, H NA 27153, I/A 9 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-31
Empresa: TRANSECU-FRIO SL
Administrador Solidario
- Arranz Antolin Pedro Maria
- Cobos Lucea Jose Ignacio
- Imaz Ruiz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 127, S 8, H SS 33011, I/A 5 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-20
Empresa: BARCARGO SL
Apoderado
- Imaz Ruiz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 158, S 8, H NA 27153, I/A 4 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-31
Empresa: BOULESCU TRADING SL
Administrador Unico
- Imaz Ruiz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244, L 244, F 119, S 8, H TE 5278, I/A 3 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-44
Empresa: BOULESCU TRADING SL
Administrador Unico
- Imaz Ruiz Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 161, S 8, H SS 33389, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-20
Información de IMAZ RUIZ LUIS MARIA
Mostramos los datos de IMAZ RUIZ LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IMAZ RUIZ LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos