ILLERA VELASCO IRATXE
Informe ejecutivo de ILLERA VELASCO IRATXE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ILLERA VELASCO IRATXE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA DE SURF SARDINERO SL | Administrador Unico | 06/11/2018 | |
THE BEACH GIRL COMPANY SL | Administrador Unico | 03/01/2018 | |
SOMO SURF ACADEMY SL | Administrador Unico | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE ILLERA VELASCO IRATXE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILLERA VELASCO IRATXE
Empresa: ESCUELA DE SURF SARDINERO SL
Administrador Unico
- Illera Velasco Iratxe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 48, S 8, H S 32968, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-39
Empresa: THE BEACH GIRL COMPANY SL
Administrador Unico
- Illera Velasco Iratxe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 71, S 8, H S 32299, I/A 1 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-39
Empresa: SOMO SURF ACADEMY SL
Administrador Unico
- Illera Velasco Iratxe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 1, S 8, H S 31064, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-39
Información de ILLERA VELASCO IRATXE
Mostramos los datos de ILLERA VELASCO IRATXE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILLERA VELASCO IRATXE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos