ILLANAS PEREZ JAVIER
Informe ejecutivo de ILLANAS PEREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ILLANAS PEREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRE DE COLLSEROLA SA | Consejero | 19/02/2019 | 13/08/2019 |
TORRE DE COLLSEROLA SA | Consejero | 23/12/2013 | 13/08/2019 |
VINCULACIONES DE ILLANAS PEREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILLANAS PEREZ JAVIER
Empresa: TORRE DE COLLSEROLA SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- De Veses Estades Javier Marti
- Illanas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44117 , F 180, S 8, H B 57890, I/A 138 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-08
Empresa: TORRE DE COLLSEROLA SA
Consejero
- Ferrer Canosa David
- Illanas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44117 , F 180, S 8, H B 57890, I/A 137 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-08
Empresa: TORRE DE COLLSEROLA SA
Consejero
- Illanas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40720 , F 210, S 8, H B 57890, I/A 118 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Información de ILLANAS PEREZ JAVIER
Mostramos los datos de ILLANAS PEREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILLANAS PEREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos