ILLAN GIL MARIA CAROLINA
Informe ejecutivo de ILLAN GIL MARIA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ILLAN GIL MARIA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LES CREUS DIAMANT SL | Apoderado | 23/02/2012 | 19/08/2015 |
SA VICHY CATALAN | Apoderado | 23/02/2012 | 19/08/2015 |
PREMIUM MIX GROUP SL | Apoderado | 23/02/2012 | 18/08/2015 |
AQUABLUE PREMIUM WATER SL | Apoderado | 23/02/2012 | 14/08/2015 |
VINCULACIONES DE ILLAN GIL MARIA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILLAN GIL MARIA CAROLINA
Empresa: SA VICHY CATALAN
Apoderado
- Cortinas Carreras Miguel
- Illan Gil Maria Carolina
- Urban Garcia Miquel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 105, S 8, H B 80349, I/A 146 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: SONATUR 1881 SL
Apoderado
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 23, S 8, H B 15197, I/A 70 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: PREMIUM MIX GROUP SL
Apoderado
- Cortinas Carreras Miguel
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 60, S 8, H B 157641, I/A 60 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Empresa: MANANTIAL DE SALUD SL
Apoderado
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 13, S 8, H B 170212, I/A 64 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: GRUPO VICHY CATALAN SL
Apoderado
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 57, S 8, H B 157641, I/A 52 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: SA VICHY CATALAN
Apoderado
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42956 , F 30, S 8, H B 80349, I/A 134 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: MANANTIAL DE SALUD SL
Apoderado
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 78, S 8, H B 170212, I/A 54 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Empresa: PREMIUM MIX SL
Apoderado
- Illan Gil Maria Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 130, S 8, H B 15197, I/A 61 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Información de ILLAN GIL MARIA CAROLINA
Mostramos los datos de ILLAN GIL MARIA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILLAN GIL MARIA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos