ILLA BORGE PATRICIA
Informe ejecutivo de ILLA BORGE PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ILLA BORGE PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA IGUALADINA MUNICIPAL D'HABITATGES SL | Consejero | 02/11/2023 |
VINCULACIONES DE ILLA BORGE PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILLA BORGE PATRICIA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42456 , F 139, S 8, H B 405957, I/A 19 N (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carner Carrer Carlota
- Castells Berzosa Marc
- Conill Tort Enric
- Cuadras Oliva Jordi
- Illa Borge Patricia
- Ortinez Marti Pau
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 158, S 8, H B 92411, I/A 31 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42456 , F 139, S 8, H B 405957, I/A 19 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Información de ILLA BORGE PATRICIA
Mostramos los datos de ILLA BORGE PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILLA BORGE PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos