ILIE ANTON
Informe ejecutivo de ILIE ANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ILIE ANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANOFI ANTILIE SL | Socio Unico | 26/01/2015 | |
URBANOFI ANTILIE SL | Administrador Unico | 26/01/2015 | |
IMAGEN ANTOIL SL | Socio Unico | 20/01/2015 | |
IMAGEN ANTOIL SL | Administrador Unico | 20/01/2015 | |
MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y SUBCONTRATAS DE SERVICIOS SL | Socio Unico | 29/07/2013 | |
MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y SUBCONTRATAS DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 29/07/2013 |
VINCULACIONES DE ILIE ANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILIE ANTON
Empresa: URBANOFI ANTILIE SL
Administrador Unico
- Ilie Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33072 , F 112, S 8, H M 595281, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: URBANOFI ANTILIE SL
Socio Único
- Ilie Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33072 , F 112, S 8, H M 595281, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: IMAGEN ANTOIL SL
Administrador Unico
- Ilie Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33055 , F 21, S 8, H M 595009, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Empresa: IMAGEN ANTOIL SL
Socio Único
- Ilie Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33055 , F 21, S 8, H M 595009, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Administrador Unico
- Ilie Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31307 , F 161, S 8, H M 563542, I/A 1 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Socio Único
- Ilie Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31307 , F 161, S 8, H M 563542, I/A 1 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Información de ILIE ANTON
Mostramos los datos de ILIE ANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILIE ANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos