ILDAR TALIPOV
Informe ejecutivo de ILDAR TALIPOV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ILDAR TALIPOV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZLATA CONSOLA SL | Apoderado | 29/08/2019 | |
ZLATA CONSOLA SL | Apoderado | 02/01/2019 | |
BONLLORET SL | Administrador Unico | 26/05/2016 |
VINCULACIONES DE ILDAR TALIPOV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ILDAR TALIPOV
Empresa: ZLATA CONSOLA SL
Apoderado
- Ildar Talipov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 29, S 8, H GI 63652, I/A 3 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-17
Empresa: ZLATA CONSOLA SL
Apoderado
- Ildar Talipov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 29, S 8, H GI 63652, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Ildar Talipov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 103, S 8, H GI 48247, I/A 9 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-17
Empresa: COSTA INVEST 100 SL
Administrador Unico
- Ildar Talipov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 31, S 8, H GI 60574, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-17
Empresa: BONLLORET SL
Administrador Unico
- Ildar Talipov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 91, S 8, H GI 60539, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Ildar Talipov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 103, S 8, H GI 48247, I/A 7 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-17
Información de ILDAR TALIPOV
Mostramos los datos de ILDAR TALIPOV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ILDAR TALIPOV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos