IKNI MOHAMED
Informe ejecutivo de IKNI MOHAMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IKNI MOHAMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIZZERIA PIAZZA PLAZA ANTONIO BANDERAS PUERTO BANUS SL | Socio Unico | 21/11/2012 | 09/01/2014 |
PIZZERIA PIAZZA PLAZA ANTONIO BANDERAS PUERTO BANUS SL | Administrador Unico | 21/11/2012 | 09/01/2014 |
YELLOW BARN PUERTO BANUS MARBELLA SL | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 18/11/2013 |
VINCULACIONES DE IKNI MOHAMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IKNI MOHAMED
Administrador Unico
- Ikni Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 183, S 8, H MA115776, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-29
Empresa: YELLOW BARN PUERTO BANUS MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Ikni Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4771, L 3679, F 91, S 8, H MA105566, I/A 3 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-29
Administrador Unico
- Ikni Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 182, S 8, H MA115776, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-29
Socio Único
- Ikni Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5070, L 3977, F 182, S 8, H MA115776, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-29
Empresa: YELLOW BARN PUERTO BANUS MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Ikni Gharib
- Ikni Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4771, L 3679, F 90, S 8, H MA105566, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-29
Información de IKNI MOHAMED
Mostramos los datos de IKNI MOHAMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IKNI MOHAMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos