IHSSAIN YOUSSEF
Informe ejecutivo de IHSSAIN YOUSSEF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IHSSAIN YOUSSEF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XAUENLY SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
XAUENLY SL | Socio Unico | 15/12/2022 |
VINCULACIONES DE IHSSAIN YOUSSEF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IHSSAIN YOUSSEF
Empresa: XAUENLY SL
Administrador Unico
- Ihssain Youssef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 5013, F 175, S 8, H MA164532, I/A 2 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Empresa: XAUENLY SL
Administrador Solidario
- El Majdoubi Latifa
- Ihssain Youssef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 5013, F 175, S 8, H MA164532, I/A 2 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Empresa: XAUENLY SL
Socio Único
- Ihssain Youssef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 5013, F 175, S 8, H MA164532, I/A 2 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Empresa: XAUENLY SL
Administrador Solidario
- El Majdoubi Latifa
- Ihssain Youssef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 5013, F 173, S 8, H MA164532, I/A 1 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-29
Empresa: LAVADO DE COCHE LINDA VISTA SL
Administrador Mancomunado
- Arioua Abdelkarim
- Ihssain Youssef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 24, S 8, H MA142103, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Empresa: LAVADO DE COCHE LINDA VISTA SL
Administrador Mancomunado
- Arioua Abdelkarim
- Ihssain Youssef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 24, S 8, H MA142103, I/A 1 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29
Información de IHSSAIN YOUSSEF
Mostramos los datos de IHSSAIN YOUSSEF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IHSSAIN YOUSSEF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos