IGUAL MASALLES MARIO
Informe ejecutivo de IGUAL MASALLES MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE IGUAL MASALLES MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIO IGUAL SL | Administrador Unico | 24/11/2015 | |
ARQJENSEN 3D SL | Administrador Unico | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE IGUAL MASALLES MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGUAL MASALLES MARIO
Empresa: MARIUS VITALITY 2006 SL
Administrador Unico
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38771 , F 188, S 8, H B 334894, I/A 3 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-08
Empresa: MIG & MARIO SL
Administrador Unico
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47800 , F 78, S 8, H B 562597, I/A 2 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
Empresa: PIROTECNIA RECREATIVA SA
Administrador Solidario
- Igual Masalles Francisco
- Igual Masalles Mario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27819 , F 149, S 8, H B 109075, I/A 18 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: MIG & MARIO SL
Administrador Unico
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47800 , F 78, S 8, H B 562597, I/A 1 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: EXPLOMOXILE SL
Apoderado
- Figueroa Kahn Jaime Ivan
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 100, S 8, H L 14126, I/A 7 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-25
Empresa: EXPLOMOXILE SL
Administrador Solidario
- Igual Masalles Francisco
- Igual Masalles Mario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 100, S 8, H L 14126, I/A 7 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-25
Empresa: PIROTECNIA RECREATIVA SA
Administrador Solidario
- Igual Masalles Francisco
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 37, S 8, H B 109075, I/A 16 N (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: PIROTECNIA RECREATIVA SA
Administrador Solidario
- Igual Masalles Francisco
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27819 , F 148, S 8, H B 109075, I/A 17 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-08
Empresa: PIROTECNIA IGUAL SA
Administrador Solidario
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36810 , F 137, S 8, H B 68994, I/A 48 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: IMI SL
Administrador Solidario
- Igual Masalles Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45188 , F 91, S 8, H B 26851, I/A 22 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
VER MAS ACTOS
Información de IGUAL MASALLES MARIO
Mostramos los datos de IGUAL MASALLES MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGUAL MASALLES MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos