IGOA AGUIRRE GORKA
Informe ejecutivo de IGOA AGUIRRE GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE IGOA AGUIRRE GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLSA GENERAL ASESORES SL | Apoderado | 16/04/2024 | |
BOLSA GENERAL ASESORES SL | Consejero | 05/11/2021 | |
BOLSA GENERAL ASESORES SL | Apoderado Solidario | 05/11/2021 | |
BOLSA GENERAL ASESORES SL | Secretario | 05/11/2021 |
VINCULACIONES DE IGOA AGUIRRE GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGOA AGUIRRE GORKA
Empresa: BOLSA GENERAL ASESORES SL
Apoderado
- Igoa Aguirre Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658 , F 24, S 8, H C 57007, I/A 5 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-15
Empresa: BOLSA GENERAL ASESORES SL
Apoderado Solidario
- Albareda Ponce Albert
- Galan Alfonso David
- Igoa Aguirre Gorka
- Oliver Herrero Maria Luisa
Consejero
- Albareda Ponce Albert
- Galan Alfonso David
- Igoa Aguirre Gorka
- Oliver Herrero Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Igoa Aguirre Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658 , F 24, S 8, H C 57007, I/A 4 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-15
Empresa: BOLSA GENERAL ASESORES SL
Administrador Solidario
- Galan Alfonso David
- Igoa Aguirre Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 52, S 8, H VI 14344, I/A 3 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-01
Empresa: BOLSA GENERAL ASESORES SL
Administrador Solidario
- Galan Alfonso David
- Igoa Aguirre Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 51, S 8, H VI 14344, I/A 2 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-01
Empresa: BOLSA GENERAL ASESORES SL
Administrador Unico
- Igoa Aguirre Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 51, S 8, H VI 14344, I/A 2 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-01
Empresa: BOLSA GENERAL ASESORES SL
Administrador Unico
- Igoa Aguirre Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 49, S 8, H VI 14344, I/A 1 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-01
Información de IGOA AGUIRRE GORKA
Mostramos los datos de IGOA AGUIRRE GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGOA AGUIRRE GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos