IGNARSKA JOANNA
Informe ejecutivo de IGNARSKA JOANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGNARSKA JOANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JONES LANG LASALLE FACILITY SERVICES SL | Apoderado | 23/03/2018 | |
TETRIS ARQUITECTURA SL | Apoderado Solidario | 16/10/2017 | |
JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 13/10/2017 |
VINCULACIONES DE IGNARSKA JOANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNARSKA JOANNA
Empresa: JLL VALORACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Benaissa Billal
- Ignarska Joanna
- Krzywina Joanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41412 , F 193, S 8, H M 52012, I/A 196 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Babuchowska Dorota
- Benaissa Billal
- Bielecka Iwona Magdalena
- Charakterowa Eugenia
- Dumortier Bjorn Charles A
- Ignarska Joanna
- Imiotek Arleta
- Jablonska Elzbieta
- Jarosz Barbara
- Krzywina Joanna
- Kulczycka Kinga Dorota
- Malowaniec-mazurek Joanna Katarzyna
- Mason Ciara Louise
- Nadymus Dawid Wiktor
- Obrostek Natalia
- Ostrowska Dominika Ewa
- Piechna Jacek Michal
- Pietruczuk Piotr
- Pietrusiewicz Karolina
- Rogowska Monika
- Roslaniec Karolina Anna
- Techmanski Artur Piotr
- Woszewska Barbara Elzbieta
- Wrobel Agata Jolanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 69, S 8, H M 615405, I/A 6 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Apoderado
- Babuchowska Dorota
- Benaissa Billal
- Bielecka Iwona
- Brzezinska Aneta
- Charakterowa Eugenia
- Dumortier Bjorn
- Ignarska Joanna
- Imioek Arleta
- Jablonska Elzbieta
- Jarosz Barbara
- Krzywina Joanna
- Kulcycka Kinga
- Malowaniec- Mazurek Joanna
- Mason Ciara
- Miedziocha Marta
- Nadymus Dawid
- Obrostek Natalia
- Ostrowska Dominika
- Piechna Jacek
- Pietruczuk Piotr
- Pietrusiewicz Karolina
- Rogowska Monika
- Roslaniec Karolina
- Techmariski Artur
- Wrobel Agata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36637 , F 169, S 8, H M 657232, I/A 4 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: TETRIS ARQUITECTURA SL
Apoderado Solidario
- Babuchowska Dorota
- Benaissa Billal
- Bujnowski Tomasz
- Charakterowa Eugenia
- Dumortier Bjorn
- Ignarska Joanna
- Jablonska Elzbieta
- Jarosz Barbara
- Krzywina Joanna
- Kulcycka Kinga
- Malowaniec- Mazurek Joanna
- Mason Ciara
- Obrostek Natalia
- Piechna Jacek
- Pietruczuk Piotr
- Pietrusiewicz Karolina
- Reinstein Malwina
- Roslaniec Karolina
- Seredyn Aldona
- Techmanski Artur
- Woszewska Barbara
- Wrobel Agata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34947 , F 109, S 8, H M 284666, I/A 49 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Babuchowska Dorota
- Benaissa Billal
- Bujnowski Tomasz
- Charakterowa Eugenia
- Dumortier Bjorn
- Ignarska Joanna
- Jablonska Elzbieta
- Jarosz Barbara
- Krzywina Joanna
- Kulcycka Kinga
- Malowaniec- Mazurek Joanna
- Mason Ciara
- Obrostek Natalia
- Piechna Jacek
- Pietruczuk Piotr
- Pietrusiewicz Karolina
- Reinstein Malwina
- Roslaniec Karolina
- Seredyn Aldona
- Techmanski Artur
- Woszewska Barbara
- Wrobel Agata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33950 , F 210, S 8, H M 84110, I/A 138 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: JLL VALORACIONES SA
Apoderado Solidario
- Babuchowska Dorota
- Benaissa Billal
- Bujnowski Tomasz
- Charakterowa Eugenia
- Dumortier Bjorn
- Ignarska Joanna
- Jablonska Elzbieta
- Jarosz Barbara
- Krzywina Joanna
- Kulcycka Kinga
- Malowaniec- Mazurek Joanna
- Mason Ciara
- Obrostek Natalia
- Piechna Jacek
- Pietruczuk Piotr
- Pietrusiewicz Karolina
- Reinstein Malwina
- Roslaniec Karolina
- Seredyn Aldona
- Techmanski Artur
- Woszewska Barbara
- Wrobel Agata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33853 , F 210, S 8, H M 52012, I/A 169 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Información de IGNARSKA JOANNA
Mostramos los datos de IGNARSKA JOANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNARSKA JOANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos