IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO
Informe ejecutivo de IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PYNWIRENT SL | Administrador Solidario | 17/02/2021 | |
PYNWIRENT SL | Socio Unico | 25/08/2020 | |
SUMINISTROS EXPRESS SL | Socio Unico | 21/02/2011 | |
SUMINISTROS EXPRESS SL | Administrador Unico | 21/02/2011 | |
EMBARGOSALOBESTIA SL | Socio Unico | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO
Empresa: MARKETING EMPRENDE SL
Administrador Unico
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 213, S 8, H MU 89164, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-30
Empresa: EMBARGOSALOBESTIA SL
Consejero Delegado
- Ignacio Martinez Melgarejo
Consejero
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 133, S 8, H MU 75206, I/A 18 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-30
Empresa: PYNWIRENT SL
Administrador Solidario
- Diego Moreno Pastor
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 121, S 8, H MU102633, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-30
Empresa: PYNWIRENT SL
Administrador Unico
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 121, S 8, H MU102633, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-30
Empresa: PYNWIRENT SL
Administrador Unico
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 121, S 8, H MU102633, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-30
Empresa: PYNWIRENT SL
Socio Único
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459 , F 121, S 8, H MU102633, I/A 1 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-30
Empresa: INDUSTRIALHAMA SA
Consejero
- Alfonso Fernando Ceron Morales
- Alfonso Ramon Garcia Lopez
- HONDARRIBERRI SL
- Ignacio Martinez Melgarejo
- Juan Pablo Caballero Corbalan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1839 , F 46, S 8, H MU 5453, I/A 45 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-30
Empresa: WORLD SUMIT SRL
Consejero Delegado
- Ignacio Martinez Melgarejo
Consejero
- Alejandro Muñoz Pedreño
- Celedonio Manuel Perea Coll
- Ignacio Martinez Melgarejo
- Juan Francisco Zambudio Perez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 1, S 8, H MU 75206, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-30
Empresa: WORLD SUMIT SRL
Administrador Unico
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 1, S 8, H MU 75206, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-30
Empresa: MARKETING EMPRENDE SL
Administrador Unico
- Ignacio Martinez Melgarejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 213, S 8, H MU 89164, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-30
VER MAS ACTOS
Información de IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO
Mostramos los datos de IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNACIO MARTINEZ MELGAREJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos