IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA
Informe ejecutivo de IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES INDEPENDIENTES DE AUTOMOVILES SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2010 | 13/07/2023 |
KA-OIL CATALUNYA SL | Apoderado Mancomunado | 05/08/2014 | 05/01/2023 |
KA-OIL CATALUNYA SL | Apoderado Solidario | 21/10/2015 | 05/01/2023 |
TRANSPORTES INDEPENDIENTES DE AUTOMOVILES SL | Administrador Unico | 30/03/2015 | 03/07/2018 |
T.Z. SA | Apoderado Solidario | 16/12/2015 | 19/06/2018 |
T.Z. SA | Apoderado Mancomunado | 31/05/2010 | 19/06/2018 |
T.Z. SA | Secretario | 10/02/2015 | 17/11/2015 |
T.Z. SA | Consejero | 16/12/2010 | 17/11/2015 |
IRUÑA-CARGO SL | Liquidador | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
IRUÑA-CARGO SL | Administrador Unico | 01/04/2015 | 16/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA
Administrador Unico
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 56, S 8, H GI 42556, I/A 13 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-17
Empresa: T.Z. SA
Apoderado Mancomunado
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Apoderado Solidario
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 163, S 8, H GI 44933, I/A 16 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-17
Empresa: T.Z. SA
Apoderado Solidario
- Francisco Jose Joaquin Schroder
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 162, S 8, H GI 44933, I/A 15 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-17
Empresa: T.Z. SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cristina Guiral Del Pozo
- Francisco Jose Joaquin Schroder
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Presidente
Secretario
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 162, S 8, H GI 44933, I/A 14 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-17
Empresa: IRUÑA-CARGO SL
Liquidador
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 67, S 8, H GI 24568, I/A 16 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-17
Empresa: IRUÑA-CARGO SL
Administrador Unico
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 67, S 8, H GI 24568, I/A 16 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-17
Empresa: KA-OIL CATALUNYA SL
Apoderado Solidario
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 21, S 8, H GI 56765, I/A 11 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-17
Empresa: KA-OIL CATALUNYA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cristina Guiral Del Pozo
- Francisco Jose Joaquin Schroder
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Presidente
Secretario
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 21, S 8, H GI 56765, I/A 10 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-17
Empresa: IRUÑA-CARGO SL
Administrador Unico
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 67, S 8, H GI 24568, I/A 15 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-17
Administrador Unico
- Ignacio Juan Manzano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 56, S 8, H GI 42556, I/A 12 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-17
VER MAS ACTOS
Información de IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA
Mostramos los datos de IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNACIO JUAN MANZANO GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos