IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ
Informe ejecutivo de IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESALUD CONSULTORIA Y SALUD LABORAL SL | Apoderado Solidario | 26/03/2024 | |
SINERGIA 3 PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 22/03/2024 | |
PRESALUD CONSULTORIA Y SALUD LABORAL SL | Apoderado Solidario | 18/01/2024 | |
SINERGIA 3 PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 28/11/2023 | |
ALIANZA AVANTE SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2023 | |
PREVING INVESTMENTS GROUP SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
CARLSTON INVESTMENT SL | Apoderado | 17/12/2019 | |
DRAPER PRICE SL | Apoderado | 17/12/2019 | |
CONSENSUALIA INVESTMENTS SL | Apoderado | 17/12/2019 | |
ADEPLUS CONSULTORES SL | Apoderado | 21/05/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ
Apoderado Solidario
- Cristina Maestre Alvarez Buiza
- FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 27, S 8, H MU 93124, I/A 8 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-30
Empresa: SINERGIA 3 PREVENCION SL
Apoderado Solidario
- Cristina Maestre Alvarez Buiza
- FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 210, S 8, H MU 97206, I/A 10 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-30
Apoderado Solidario
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
- Maria Gema Lozano Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 26, S 8, H MU 93124, I/A 6 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-30
Empresa: SINERGIA 3 PREVENCION SL
Apoderado Solidario
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
- Maria Gema Lozano Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 79, S 8, H MU 97206, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-30
Empresa: ALIANZA AVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
- Juan Pablo Valiente Herreros De Tejada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 812 , F 66, S 8, H BA 33495, I/A 1 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-06
Empresa: PREVING INVESTMENTS GROUP SL
Apoderado Solidario
- Cristina Maestre Alvarez Buiza
- FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 107, S 8, H BA 30636, I/A 16 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-06
Empresa: CONSENSUALIA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 178, S 8, H BA 26510, I/A 4 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-06
Empresa: DRAPER PRICE SL
Apoderado
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 183, S 8, H BA 26511, I/A 4 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-06
Empresa: CARLSTON INVESTMENT SL
Apoderado
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 174, S 8, H BA 26509, I/A 7 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-06
Empresa: FORMALIA SALUD SL
Apoderado Solidario
- Ignacio Jose Sanchez Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 683 , F 211, S 8, H BA 12823, I/A 23 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-06
VER MAS ACTOS
Información de IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ
Mostramos los datos de IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGNACIO JOSE SANCHEZ ALVAREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos